受中组部领导委托,中组部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国铝业集团有限公司总经理任职的决定:王石磊同志任中国铝业集团有限公司董事、总经理、党组副书记,免去其中国五矿集团有限李国乾,担任中国铝业股份有限公司河南分公司等法定代表人,担任中铝矿业有限公司等高管。任职全景图投资、任职的关联公司商业关系图一图看清商业版图合作伙伴了解老板关系,合作伙伴关
ˇ﹏ˇ 简介:中国铝业股份有限公司河南分公司是亚洲最大的氧化铝生产基地,经济效益和纳税总额均居国家统计局和国家税务总局公布的全国有色金属冶炼和压延加工企业首位1 中铝河南铝业有限公司董事王松113,246万(元) 2005-08-12 河南省洛阳市涧西区开业2 财源实业伊川财源实业投资有限责任公司董事李光合50,000万(元) 2011-12-19
简介:河南中铝建设工程有限公司成立于1994-06-22,法定代表人为陈东,注册资本为3397.99万元人民币,统一社会信用代码为91410106170275875U,企业地址位于郑州市上街区厂前路22号11幢,所2 中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司监事姚学斌16,785.6361万(元) 2015-11-30 广西壮族自治区南宁市开业3 中铝物流集团中部国际陆港有限公司监事刘文福10,000万(元) 2015-03-03 河
中铝集团公司河南分公司是中铝集团公司在河南省的分支机构,成立于2005年,是中国铝业公司旗下的重要子公司。业务范围中铝集团公司河南分公司的主要业务包括有简介:卢东亮先生,现任本公司董事长。卢先生毕业于北方工业大学会计学专业,经济学学士,会计师。卢先生拥有20多年的财务管理及有色金属行业企业工作经验,曾先后